Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Vũ Trường Sơn
|
Sinh năm :
|
10/08/1962
|
Nguyên quán :
|
Quảng Trị
|
Trình độ :
|
- Kỹ sư Công nghệ Khai thác Dầu khí - Đại học Hoá dầu Bacu - Thạc sỹ Công nghệ Hệ thống - Đại học Kỹ thuật Hoàng Gia Melbourne (RMIT) - Úc
|
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
|
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) | |
BSR |
2,856,380,247 |
22/08/2023 |
67,124.9
|
GAS |
2,243,391,188 |
13/09/2024 |
164,664.9
|
POW |
1,872,141,477 |
31/12/2019 |
23,495.4 Xem tiếp
|
OIL |
832,803,584 |
05/09/2024 |
11,159.6
|
PVCOMBANK |
468,000,000 |
31/12/2013 |
|
PVF |
468,000,000 |
31/12/2011 |
1,965.6
|
DCM |
400,023,057 |
24/06/2024 |
15,080.9
|
PVD |
280,496,572 |
05/08/2022 |
7,222.8
|
PVS |
245,565,000 |
26/10/2023 |
9,920.8
|
DPM |
233,204,256 |
21/08/2024 |
8,302.1
|
PVT |
157,889,691 |
19/09/2024 |
4,373.5
|
PVI |
81,978,740 |
29/08/2024 |
3,713.6
|
PAP |
35,000,000 |
31/12/2022 |
910.0
|
PVC |
30,757,750 |
14/11/2023 |
390.6
|
PET |
23,071,236 |
18/01/2023 |
606.8
|
PVE |
7,250,000 |
18/03/2016 |
13.8
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Kỹ thuật Hoàng Gia Melbourne (RMIT) - Thạc sỹ Công nghệ Hệ thống
- Đại học Hoá dầu Bacu - Kỹ sư Công nghệ Khai thác Dầu khí
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 04 tháng 03 năm 2016 đến tháng 07 năm 2019 : Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Từ ngày 10 tháng 03 năm 2017 đến năm 2017 : Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Từ ngày 01 tháng 02 năm 2012 đến ngày 04 tháng 03 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Từ ngày 17 tháng 07 năm 2009 đến ngày 01 tháng 02 năm 2012 : Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
- Từ tháng 03 năm 2009 đến ngày 17 tháng 07 năm 2009 : Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro kiêm Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí
- Từ tháng 06 năm 2005 đến tháng 03 năm 2009 : Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Vietsovpetro
- Từ năm 1987 đến tháng 06 năm 2005 : Công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro). Tại đây, ông đã trải qua nhiều vị trí khác nhau như đốc công khai thác, đội phó khai thác, phó phòng kỹ thuật sản xuất, trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất bộ máy điều hành
- Từ 04/03/2016 - 09/03/2017: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Từ 09/03/2017 đến nay: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.