Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Quốc Bình
|
Sinh năm :
|
25/02/1972
|
Số CMND :
|
023833426
|
Nguyên quán :
|
Quảng Bình
|
Nơi sinh :
|
Đà Nẵng
|
Cư trú :
|
45 Trần Phú, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
|
Điện thoại :
|
08 914 1904
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CII |
6,040,747 |
1.895% |
18/06/2024 |
92.1 |
CEE |
500,000 |
1.266% |
31/12/2021 |
5.4 |
SII |
10,000 |
0.015% |
31/12/2018 |
0.2 |
Tổng cộng : |
97.7 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
LGC
|
0 |
|
07/2015 |
0.0 |
SII
|
14,800,000 |
22.94% |
05/2013 |
232.4 |
Tổng cộng : |
232.4 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Lê Quang Phúc |
Anh trai |
PDR |
966,490 |
23/05/2024 |
21.6 |
Phạm Thị Thúy Hằng |
Vợ |
CII |
4,000,000 |
18/06/2024 |
61.0 |
_ |
_ |
SII |
50,000 |
31/12/2014 |
0.8 |
Lê Minh Châu |
Em gái |
CII |
1,350 |
18/06/2024 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2012 : Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đến ngày 28 tháng 04 năm 2012 : Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
- Từ tháng 12 năm 2001 đến ngày 28 tháng 04 năm 2012 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
- Từ tháng 05 năm 2010 đến tháng 04 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn
- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 04 năm 2012 : Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Giám đốc Tài chính
- Từ năm 1997 đến năm 2001 : Chuyên viên Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ năm 1993 đến năm 1997 : Cán bộ Phòng Kế toán Tổng Công ty Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ năm 1989 đến năm 1993 : Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.