Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Văn Tuấn
|
Sinh năm :
|
20/05/1970
|
Số CMND :
|
012845648
|
Nguyên quán :
|
Hòa Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội
|
Nơi sinh :
|
Hòa Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội
|
Cư trú :
|
Số 2A, KTT Sông Đà, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
|
Điện thoại :
|
0422 463 212
|
Trình độ :
|
- Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân (1993) - Thạc sỹ - Kỹ sư
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SJE |
99 |
0% |
08/09/2023 |
0.0 |
NLC |
500,000 |
10.00% |
31/12/2011 |
13.2 |
Tổng cộng : |
13.2 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SEL
|
468,000 |
09.36% |
05/2012 |
5.7 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Hoan |
Vợ |
SJE |
83 |
11/09/2023 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- tháng 08/1993: Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế
- Kỹ sư Xây dựng
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2007 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà
- Từ tháng 08 năm 1993 : Làm việc tại Công ty Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11 tại công trình thủy điện Hòa Bình
- Từ tháng 05 năm 2010 đến tháng 05 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Sông Đà 11, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long
- Từ ngày 01 tháng 02 năm 2005 đến ngày 29 tháng 04 năm 2010 : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Từ tháng 06 năm 1999 đến tháng 01 năm 2005 : Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty
- Từ năm 1999 đến năm 2004 : Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Công ty Sông Đà 11
- Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 05 năm 1999 : Phó phòng Kinh tế kế hoạch Công ty
- Từ tháng 02 năm 1995 đến tháng 08 năm 1996 : Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch - Chi nhánh Công ty Xây lắp Năng lượng tại Yaly
- Từ tháng 06 năm 1994 đến tháng 01 năm 1995 : Làm việc tại Phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty Xây lắp Năng lượng nay là Công ty Cổ phần Sông Đà 11
- Từ tháng 08 năm 1993 đến tháng 05 năm 1994 : Công tác tại Phòng Tổ chức lao động tiền lương - Công ty Xây lắp Năng lượng - Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.