Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Khuyến Nguồn
|
Sinh năm :
|
08/10/1974
|
Nguyên quán :
|
Hà Nội
|
Trình độ :
|
- Cử nhân Kế toán tổng hợp - Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sỹ Quản lý Tài chính - Đại học UCE Birmingham - Anh
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Ngô Mai Anh |
Vợ |
PVCOMBANK |
3,600 |
30/06/2014 |
|
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
|
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam | |
PSI |
30,622,674 |
30/06/2021 |
232.7
|
PVT |
17,632,070 |
19/09/2024 |
491.9
|
PVIPVCOMBANK |
13,745,443 |
16/06/2017 |
Xem tiếp
|
PVSPVCOMBANK |
2,006,200 |
18/06/2015 |
|
PVLPVCOMBANK |
1,970,400 |
08/09/2014 |
|
PV2PVCOMBANK |
1,338,816 |
12/09/2014 |
|
PCTPVCOMBANK |
1,208,200 |
06/10/2014 |
|
PVVPVCOMBANK |
1,000,000 |
12/09/2014 |
|
STAPIMEX |
542,521 |
31/12/2013 |
|
VNG |
28,925 |
29/11/2018 |
0.2
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học UCE Birmingham - Thạc sỹ Quản lý Tài chính
- Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kế toán tổng hợp
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 10 năm 2006 : Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí.
- Từ tháng 05 năm 2006 đến tháng 09 năm 2006 : Trưởng phòng Thu xếp vốn và tín dụng DN.
- Từ tháng 07 năm 2005 đến tháng 04 năm 2006 : Trưởng phòng Dịch vụ và tín dụng cá nhân.
- Từ tháng 06 năm 2005 đến tháng 07 năm 2005 : Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Công ty Tài chính Dầu khí.
- Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 06 năm 2005 : Phó phụ trách phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ, Công ty Tài chính Dầu khí.
- Từ tháng 06 năm 2002 đến tháng 12 năm 2003 : Phó phòng Kế toán, Công ty tài chính Dầu khí.
- Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 06 năm 2002 : Chuyên viên phòng Kế toán, Công ty Tài chính Dầu khí.
- Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 12 năm 2000 : Chuyên viên kế toán công ty PVEP và được cử sang làm việc cho nhà thầu Petronas đảm nhận các chức danh-Kế toán thanh toán, kế toán dự án và kế toán tổng hợp.
- Trước khi được bầu là Ủy viên HĐQT PVcomBank, ông là Chủ tịch HĐQT PVFC Capital
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.