Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Văn Khải
|
Sinh năm :
|
04/11/1967
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ Quản lý công nghiệp
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SSI |
552,796 |
0.028% |
23/09/2024 |
15.2 |
LAF |
105,000 |
0.69% |
22/07/2024 |
1.8 |
PAN |
864,940 |
0.414% |
26/06/2024 |
20.5 |
Tổng cộng : |
37.5 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
AGF
|
5,200,000 |
18.5% |
12/2013 |
13.0 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Lâm Thị Mỹ Phượng |
Vợ |
SSI |
48 |
23/09/2024 |
0.0 |
Nguyễn Văn Quang |
Anh trai |
SSI |
67 |
23/09/2024 |
0.0 |
Nguyễn Văn Hiển |
Em trai |
SSI |
125,749 |
23/09/2024 |
3.5 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản lý công nghiệp
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 08 tháng 01 năm 2015 đến ngày 01 tháng 05 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 đến ngày 08 tháng 01 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An
- Từ ngày 31 tháng 08 năm 2005 đến ngày 10 tháng 05 năm 2013 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
- Từ tháng 12 năm 1998 đến tháng 09 năm 2005 : Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Xuyên Thái Bình
- Từ tháng 06 năm 1995 đến năm 1996 : Kỹ sư, Công ty Liên doanh VU-TRAC
- Từ tháng 06 năm 1994 đến tháng 06 năm 1995 : Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh VU-TRAC
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.