Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Huy Giang
|
Sinh năm :
|
28/04/1972
|
Nguyên quán :
|
Thanh Hóa
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ - Kỹ sư - Thạc sỹ
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Xây dựng
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 27 tháng 05 năm 2019 đến ngày 01 tháng 08 năm 2019 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Từ ngày 08 tháng 08 năm 2015 đến ngày 08 tháng 08 năm 2017 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Từ ngày 01 tháng 08 năm 2015 đến ngày 14 tháng 06 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Từ ngày 15 tháng 07 năm 2015 đến ngày 01 tháng 08 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- T8/2002 đến T3/2003: Tư vấn quản lý dự án BQL các dự án 1 (PMU1) - Bộ Giao thông vận tải
T3/2003 đến T4/2004: Tư vấn quản lý dự án Công ty PCI (Nhật Bản) - BQL các dự án 18 (PMU18) - Bộ Giao thông vận tải T4/2004 đến T12/2006: Tư vấn quản lý dự án Công ty MWH (Mỹ) - BQL các dự án 5 (PMU5) - Bộ Giao thông vận tải T1/2007 đến T1/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khi VN (VPR) - Tập đoàn dầu khí VN (PVN) T1/2012 đến T2/2014: Giám đốc Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam (VPR) - Tập đoàn dầu khí VN (PVN) T3/2014 đến T6/2015: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang T6/2015 đến T8/2015: Phó TGĐ Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Tháng 8/2015 đến T10/2018: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Từ Tháng 10/2018 đến T8/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Từ T9/2019 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BV Land Từ T4/2021 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BV Land
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.