Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Hoàng Tâm Hòa
|
Sinh năm :
|
30/01/1969
|
Số CMND :
|
022502665
|
Nơi sinh :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
số 199A Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM
|
Trình độ :
|
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
BTV
|
2,450,000 |
09.82% |
04/2017 |
30.1 |
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
|
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV (BENTHANH) | |
OCB |
122,391,912 |
29/08/2024 |
1,425.9
|
SVC |
27,180,860 |
16/09/2024 |
665.9
|
BTV |
12,250,000 |
31/12/2021 |
150.7 Xem tiếp
|
BTT |
5,588,157 |
04/09/2024 |
216.8
|
HTC |
3,936,450 |
19/09/2024 |
89.4
|
PNG |
2,754,000 |
31/12/2020 |
48.5
|
BSC |
1,484,420 |
31/12/2021 |
21.7
|
DLD |
740,856 |
31/12/2018 |
6.7
|
VT1 |
676,260 |
31/12/2018 |
19.6
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận
- Từ năm 2016 đến nay : Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH RSC
Thành viên HĐQT - CTCP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành Thành viên HĐQT - CTCP Thương mại Hóc Môn
- Từ tháng 11 năm 2015 đến nay : Phó TGĐ - Tổng Công ty Bến Thành
TV HĐQT - CTCP DVDL Bến Thành
- Từ tháng 11 năm 2015 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- Từ tháng 03 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015 : TV HĐQT, TGĐ, Phó Bí thư Đảng ủy - CTCP DVDL Bến Thành
- Từ tháng 02 năm 2014 đến tháng 03 năm 2015 : Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành
- Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 02 năm 2014 : Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ kế toán Tài vụ, Phó TGĐ Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành
- Từ tháng 07 năm 2008 đến tháng 11 năm 2013 : Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ kế toán Tài vụ, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành
- Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 06 năm 2008 : Phó phòng Kế toán Tài vụ - Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành
- Từ tháng 03 năm 2005 đến tháng 11 năm 2005 : Nhân viên kế toán - Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành
- Từ năm 1997 đến năm 2005 : Tổ trưởng kế toán - Trung tâm Thương mại Xuất nhập khẩu - Công ty DVDL Bến Thành
- Từ năm 1993 đến năm 1997 : Nhân viên kế toán - Trung tâm Thương mại Xuất nhập khẩu - Công ty DVDL Bến Thành
- Từ năm 1992 đến năm 1993 : Kế toán trưởng - Doanh nghiệp tư nhân Nghị Lực Sài Gòn
- Từ năm 1990 đến năm 1992 : Sản xuất kinh doanh tại nhà
- Từ năm 1988 đến năm 1990 : Nhân viên Kế toán, Kế toán trưởng - HTX Đức Quang, quận 10, TP HCM
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.