Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Tạ Đình Lân
|
Sinh năm :
|
06/07/1971
|
Số CMND :
|
033071001645
|
Nguyên quán :
|
Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên
|
Nơi sinh :
|
Hưng Yên
|
Cư trú :
|
P209, C3 TT Quân đội, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
|
Điện thoại :
|
0913364287
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Lê Thị Thanh Huyền |
Vợ |
CE1 |
14,708 |
09/01/2017 |
0.2 |
_ |
_ |
CEG |
2,497 |
30/12/2016 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CE1, Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
- Từ tháng 07 năm 2008 đến tháng 12 năm 2015 : TGĐ kiêm Ủy viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CE1, Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
- Từ tháng 06 năm 2005 đến tháng 06 năm 2008 : Phó GĐ Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
- Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 05 năm 2005 : Quản đốc xưởng Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
- Từ tháng 05 năm 2000 đến tháng 12 năm 2000 : Công nhân cơ khí công tác tại Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp
- Từ tháng 05 năm 1997 đến tháng 04 năm 2000 : Công nhân cơ khí công tác tại Viện máy và dụng cụ công nghiệp
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.