Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
|
Sinh năm :
|
26/07/1971
|
Số CMND :
|
022083685
|
Nguyên quán :
|
Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi
|
Nơi sinh :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
Số 750K Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, T.P Hồ Chí Minh
|
Điện thoại :
|
(08) 39973951
|
Trình độ :
|
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
CHỨC VỤ HIỆN TẠI |
Vị trí |
Tổ chức |
Thời gian bổ nhiệm |
Thành viên BKS |
Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT) |
22/6/2022 |
Thành viên HĐQT |
Công ty Cổ phần Công nghệ Tín Thông |
|
Thành viên HĐQT |
Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến |
|
Thành viên HĐQT |
Công ty Cổ phần Tin học Siêu Tính |
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
GLT
|
560,000 |
05.99% |
04/2012 |
15.7 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Đức Dũng |
Anh trai |
GLT |
50 |
23/08/2024 |
0.0 |
Phan Văn Thành |
Chồng |
ITD |
89,312 |
13/02/2023 |
1.1 |
_ |
_ |
GLT |
12,654 |
23/08/2024 |
0.4 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 06 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Tín thông
- Từ tháng 06 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty CP Tin học Siêu Tính
- Từ tháng 11 năm 2012 : Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Tiên Phong
- Từ năm 2010 : Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ tự động Tân Tiến
- Từ tháng 07 năm 2009 : Giám đốc Chiến lược truyền thông Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong
- Từ tháng 04 năm 2008 : Thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ thuật Toàn cầu
- Từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu
- Từ ngày 01 tháng 04 năm 2006 đến ngày 23 tháng 04 năm 2011 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 06 năm 2009 : Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần công nghệ Tiên
Phong
- Từ tháng 04 năm 2002 đến tháng 12 năm 2004 : Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần công nghệ
Tiên Phong
- Từ tháng 03 năm 1997 đến tháng 03 năm 2002 : Phó giám đốc Công ty TNHH thƣơng mại Toàn Cầu
- Từ tháng 06 năm 1994 đến tháng 02 năm 1997 : Nhân viên văn phòng tại Trung tâm ứng dụng công
nghệ tin học và điều khiển CATIC
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.