Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Bình Minh
|
Sinh năm :
|
13/02/1972
|
Nguyên quán :
|
Quãng Ngãi
|
Nơi sinh :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
150/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
|
Trình độ :
|
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
KHA
|
1,602,955 |
11.48% |
05/2016 |
13.6 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 18/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 24 tháng 04 năm 2015 đến ngày 28 tháng 09 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
- Từ ngày 08 tháng 01 năm 2014 đến ngày 19 tháng 01 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
- Từ ngày 08 tháng 01 năm 2014 đến năm 2015 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
- Từ tháng 01 năm 2005 đến ngày 08 tháng 01 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
- Từ năm 2005 đến ngày 08 tháng 01 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
- Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 12 năm 2004 : Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển Công ty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (SAVICO)
- Từ tháng 04 năm 2002 đến tháng 08 năm 2003 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Toyota Đông Sài Gòn
- Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 03 năm 2002 : Trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp Toyota Đông Sài Gòn
- Từ tháng 06 năm 1994 đến tháng 03 năm 2000 : Nhân viên bán hàng tại Xí nghiệp Toyota Đông Sài Gòn thuộc Công ty dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.