(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 31 tháng 05 năm 2017 đến ngày 01 tháng 04 năm 2021 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ ngày 09 tháng 05 năm 2019 đến ngày 06 tháng 01 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ ngày 15 tháng 01 năm 2018 đến ngày 09 tháng 05 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ ngày 15 tháng 04 năm 2017 đến 31/05/2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.