Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Võ Văn Mai
|
Sinh năm :
|
20/10/1957
|
Số CMND :
|
011796193
|
Nguyên quán :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
12/33B Phạm Ngũ Lão, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ Đo lường - điều khiển - Tiến sỹ Kỹ thuật
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Võ Thị Hiền Lương |
Em gái |
HIG |
9,563 |
28/10/2016 |
0.1 |
Võ Sỹ Hùng |
Em ruột |
HIG |
19,322 |
28/10/2016 |
0.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Tiến sỹ Kỹ thuật
- Thạc sỹ Đo lường - điều khiển
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 01 tháng 04 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ ngày 31 tháng 05 năm 2017 đến ngày 09 tháng 05 năm 2019 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ ngày 21 tháng 04 năm 2017 đến 31/05/2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ ngày 18 tháng 02 năm 2014 đến 21/04/2017 : Phó Chủ tịch thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 18 tháng 02 năm 2014 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Từ 1983 – 1985: Kỹ sư đo lường, Trưởng Bộ phận, Viện Nghiên cứu Vũ khí, Bộ Quốc phòng
- Từ 1985 – 1986: Kỹ sư bảo hành, Công ty Rolitron Inc., Budapest, Hungary. - Từ 1989 – 1994: Phó GĐ FPT Tin học, Giám đốc Kinh doanh Công ty FPT. - Từ 1994 – 2008: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT. - Từ 2008 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.