Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Vũ Bá Ổn
|
Sinh năm :
|
26/03/1958
|
Số CMND :
|
011773531
|
Nguyên quán :
|
Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
|
Cư trú :
|
Hà Nội
|
Điện thoại :
|
043.8561767
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Cơ khí động lực
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
HMC
|
4,676,648 |
17.13% |
05/2016 |
51.9 |
TIS
|
42,612,826 |
23.16% |
01/2016 |
306.8 |
TVN
|
106,107,000 |
15.65% |
06/2016 |
944.4 |
Tổng cộng : |
1,303.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 05 năm 2016 : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
- Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 04 năm 2007 : Ủy viên ban cán sự Đảng Tổng công ty; Phí bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng công ty; Trưởng phòng tổ chức lao động Tổng công ty thép Việt Nam
- Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 02 năm 2006 : Chánh văn phòng Tổng công ty thép Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam
- Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 03 năm 2004 : Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty KD thép và vật tư Hà Nội (Sau là Công ty kim khí Hà Nội); Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty thép Việt Nam
- Từ tháng 07 năm 1988 đến tháng 06 năm 1999 : Trưởng phòng tổ chức HC, Công ty vật tư thứ liệu Hà Nội (sau là Công ty KD Thép và VT Hà Nội); Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn.
- Từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 06 năm 1988 : Phó phòng kỹ thuật - QLK, Công ty vật tư thứ liệu TW
- Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 11 năm 1987 : Kỹ sư phòng kỹ thuật - QLK, Công ty vật tư thứ liệu TW
- Từ tháng 02 năm 1981 đến tháng 09 năm 1985 : Kỹ sư phòng kỹ thuật, Liên hiệp cung ứng vật tư Khu vực IV, Bí thư Đoàn thanh niên Liên hiệp
- 04/2012 - 11/12/2014: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP Kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
11/12/2014 - nay: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP Kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Gang thép Thái Nguyên
- 5/2016 - nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
- Từ 5/2007-9/2011: Phó Tổng Giám đốc;
Từ 9/2007: Uỷ viên BTV, chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam; Từ 4/2008: Uỷ viên BTV Công đoàn Tổng công ty; Từ 9/2010: Phó Bí thư Thường trực. Từ 9/2011 - nay: Phó bí thư Thường trực, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.