Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Minh Tuấn
|
Sinh năm :
|
03/04/1959
|
Số CMND :
|
010411942
|
Nguyên quán :
|
Kiến Hưng, Hà Đông. Hà Nội
|
Nơi sinh :
|
Kiến Hưng, Hà Đông. Hà Nội
|
Cư trú :
|
A24, BT1A, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN
|
Điện thoại :
|
0912570299
|
Trình độ :
|
- Kỹ sư Hóa - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
VIH |
598,600 |
10.689% |
22/08/2024 |
7.6 |
TLT |
1,081,000 |
15.465% |
26/07/2024 |
14.9 |
TVA |
351,200 |
5.575% |
07/09/2023 |
3.9 |
Tổng cộng : |
26.4 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
TVA
|
375,000 |
05.95% |
04/2017 |
4.2 |
VIH
|
728,000 |
13.0% |
04/2017 |
9.2 |
VIT
|
3,900,000 |
07.8% |
05/2016 |
78.0 |
Tổng cộng : |
91.4 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Thu Trang |
Con gái |
VIT |
833,300 |
05/10/2023 |
16.7 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Hóa
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera
- Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 19 tháng 12 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Từ tháng 03 năm 2015 đến tháng 03 năm 2016 : - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nộ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera
- Từ ngày 22 tháng 07 năm 2014 đến tháng 02 năm 2015 : - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 07 năm 2014 : Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera
- Từ tháng 07 năm 2013 đến tháng 06 năm 2014 : - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 06 năm 2013 : - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Từ tháng 08 năm 2001 đến tháng 03 năm 2004 : Giám đốc Công ty Gốm xây dựng Hạ Long
- Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 07 năm 2001 : Phó giám đốc Công ty Sứ Thanh Trì Hà Nội
- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 10 năm 1997 : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Sứ Thanh Trì Hà Nội
- Từ tháng 04 năm 1993 đến tháng 12 năm 1996 : Quản đốc Phân xưởng Công ty Sứ Thanh Trì Hà Nội
- Từ tháng 05 năm 1983 đến tháng 03 năm 1993 : Kỹ sư hóa Nhà máy Sành sứ Thanh Trì
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.