Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Xuân Kiên
|
Sinh năm :
|
10/05/1974
|
Số CMND :
|
001074000330
|
Nguyên quán :
|
Nam Định
|
Cư trú :
|
Khu đô thị Mỹ Đình –Sông Đà- Quận Nam Từ Liêm.
|
Trình độ :
|
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Trần Thị Vân Trang |
Em gái |
MWG |
255,279 |
15/01/2018 |
17.4 |
Đỗ Quốc An |
Bố vợ |
TAG |
5,058 |
31/12/2016 |
0.6 |
Lê Thị Doanh |
Mẹ vợ |
TAG |
12,051 |
31/12/2016 |
1.3 |
Đỗ Thùy Chi |
Em vợ |
TAG |
78 |
31/12/2016 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2002 : Thành lập công ty Trần Anh và điều hành hoạt động kinh doanh
- Từ tháng 03 năm 2002 đến ngày 26 tháng 12 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- Từ tháng 03 năm 2002 đến ngày 26 tháng 12 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- Từ năm 1998 đến năm 2002 : Trưởng phòng Kinh doanh Phân phối- Công ty máy tính CMS
- Từ năm 1997 đến năm 1998 : Trợ lý Giám đốc kiêm giám sát bán hàng- Công ty Phát triển Tin học Hà Nội (IDC)
- Từ năm 1995 đến năm 1997 : Thủ kho, Sales Reps- Công ty Coats Tootal Phong Phú chi nhánh Hà Nội
- Từ năm 1991 đến năm 1995 : Đi học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
- Từ tháng 03/2002 đồng sáng lập Công ty TNHH TM và DV Trần Anh (tiền thân của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh)
2002-2007: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 08/2007-nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.