Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Quang Ngọc
|
Sinh năm :
|
01/06/1966
|
Nguyên quán :
|
Nguyễn thị minh khai, phương vị hoàng, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
|
Cư trú :
|
3D2-12-4 GranviewD - Phú Mỹ Hưng - Tân Phong - Quận 7 - TP.HCM
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
PXT
|
4,000,000 |
20.0% |
07/2016 |
11.6 |
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 08 năm 2014 : Phó giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Lắp Đường ống Bể chứa dầu khí thuộc Tổng công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu khí Việt Nam
- Từ ngày 17 tháng 11 năm 2016 đến 01/01/2017 : Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Từ ngày 24 tháng 04 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Từ ngày 28 tháng 07 năm 2014 đến ngày 24 tháng 04 năm 2015 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
- Từ tháng 08 năm 2010 đến ngày 31 tháng 07 năm 2014 : Phó bí thư đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần tư vấn Dự án điện lực Dầu khí (PPC)
- Từ tháng 01 năm 2008 đến ngày 31 tháng 07 năm 2010 : Phó tổng giám đốc công ty TNHH 1 thành viên tư vấn quản lý dự án điện lực dầu khí 2
- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 08 năm 2007 : Phó ban quản lý dự án Điện Nhơn Trạch, Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam
- Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 01 năm 2007 : Chuyên viên, Chuyên viên chính nhóm trưởng dự phòng án thương mại và dịch vụ Xí nghiệp liên đoàn Vietsovpert
- Từ tháng 05 năm 1991 đến tháng 10 năm 1993 : Chuyên viên Phòng thương mại dịch vụ, Công ty Dịch vụ dầu khí PSC
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.