Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Hương Trần Kiều Dung
|
Sinh năm :
|
19/08/1978
|
Số CMND :
|
079178000013
|
Cư trú :
|
Số 15, ngõ 158, Hoàng Văn Thái, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Tiến sỹ
|
CHỨC VỤ HIỆN TẠI |
Vị trí |
Tổ chức |
Thời gian bổ nhiệm |
Thành viên HĐQT |
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (ART) |
26/11/2018 |
Chủ tịch |
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng và Du thuyền FLC |
23/10/2014 |
Giám đốc |
Công ty TNHH MTV FLC Land |
7/2/2014 |
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
FLC |
27,775 |
0% |
31/12/2021 |
0.1 |
ROS |
1,132,000 |
0.199% |
15/06/2020 |
2.8 |
Tổng cộng : |
2.9 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Cầm |
Mẹ chồng |
FLC |
42,800 |
31/12/2021 |
0.1 |
Nguyễn Tú Anh |
Chị dâu |
FLC |
10,045 |
31/12/2021 |
0.0 |
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
|
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Công ty TNHH MTV FLC Land | |
ROS |
28,173,600 |
28/10/2019 |
70.7
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 18 tháng 07 năm 2018 đến ngày 19 tháng 03 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Từ ngày 09 tháng 05 năm 2015 đến ngày 09 tháng 03 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Từ ngày 12 tháng 12 năm 2013 đến ngày 09 tháng 05 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Từ ngày 04 tháng 03 năm 2014 đến ngày 13 tháng 06 năm 2014 : Công bố thông tin Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- 13/12/2013 - nay: Phó tổng giám đốc kiêm trưởng ban Pháp chế và Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
10/2013 – 12/2013: Trưởng ban Pháp chế và Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; 03/2013 – 10/2013: Luật sư chính Công ty TNHH Luật SMiC; 06/2012 – 02/2013: Trưởng ban Pháp chế Công ty Vinaroyal Group kiêm Luật sư Tư vấn Tập đoàn Bảo An; 01/2011 – 06/2012: Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam; 05/2008 – 12/2010: Giám đốc Dự án Aid-coop thuộc Tổ chức Gret.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.