Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Thị Tuân
|
Sinh năm :
|
13/01/1955
|
Số CMND :
|
001155004420
|
Nơi sinh :
|
Phú Xuyên
|
Cư trú :
|
B18, Lô 8 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Dược sỹ N/A
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 17 tháng 07 năm 2019 đến ngày 16 tháng 07 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Từ tháng 11 năm 2015 đến ngày 16 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Từ tháng 11 năm 2015 đến ngày 17 tháng 07 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Từ 10/1978-10/1984: Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty Dược phấm Sơn La
- Từ 11/1984-01/1986: Nhân viên kỹ thuật XN Dược Quảng An -XN Dược Hà Nội - Từ 02/1986-01/1988: Tổ trường sx phân xưởng Viên Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Nội - Từ 02/1988-12/1993: Nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh Xí nghiệp Dược phẩm Thịnh Hào - Từ 01/1994-12/1998: Giám đốc Công ty Dược vật tư Y Tế Trung Tâm - Từ 01/1999-01/2003: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội - Từ 02/2003-05/2005: Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Nội - Từ 06/2005-12/2005: Giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Nội - Từ 01/2006-11/2010: Giám đốc, Chù tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy CTCP Dược phẩm Hà Nội - Từ 12/2010-10/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy CTCP Dược phẩm Hà Nội - Từ 11/2015-nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, bí thư Đảng ủy CTCP Dược phẩm Hà Nội
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.