Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Chiến Công
|
Sinh năm :
|
06/12/1978
|
Số CMND :
|
280687490
|
Nguyên quán :
|
Bình Dương
|
Nơi sinh :
|
Bình Dương
|
Cư trú :
|
Số 20 Ấp Kiến An, An Lập, Dầu Tiếng Bình Dương
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Xây dựng
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Trần Tuyết Lan |
Vợ |
BWE |
455,999 |
17/05/2024 |
21.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 30 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
- Từ tháng 03 năm 2015 đến tháng 08 năm 2016 : Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương
- Từ năm 2008 đến năm 2015 : Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương
- Từ năm 2006 đến năm 2008 : Phó Giám đốc XN Cấp nước Dĩ An - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương
- Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 06 năm 2006 : Trưởng phòng Kinh doanh Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An
- Từ năm 2004 đến năm 2006 : Nhân viên tổ xây lắp Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương
- Năm 2004: Nhân viên đội xây lắp Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.