Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Bùi Quang Khoa
|
Sinh năm :
|
05/12/1977
|
Số CMND :
|
024863061
|
Nguyên quán :
|
Thừa Thiên - Huế
|
Nơi sinh :
|
Thừa Thiên Huế
|
Cư trú :
|
2.45 Lô D Chung Cư Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TpHCM
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế ngoại thương
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SVT |
99,492 |
0.575% |
09/09/2024 |
1.1 |
VID |
1,120,380 |
2.744% |
05/08/2024 |
6.0 |
Tổng cộng : |
7.1 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Thái Ngọc Trân |
Vợ |
VID |
4,555 |
05/08/2024 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Kinh tế ngoại thương
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ năm 2009 : TGĐ Ladotea. Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Từ tháng 11 năm 2008 : Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông,Phó Tổng Giám đốc Ladotea, Thành viên HĐQT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông, Di Linh, Minh Rồng, Ngọc Bảo
- Từ tháng 11 năm 2008 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông
- Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 10 năm 2008 : Giám đốc Điều hành CTCP Giấy Viễn Đông, Thành viên HĐQT CTCP Chè Cafe Di Linh, CTCP Chè Minh Rồng
- Từ tháng 05 năm 2006 đến tháng 11 năm 2006 : Trợ lý Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông
- Từ tháng 05 năm 2002 đến tháng 04 năm 2006 : Phó Giám đốc Phụ trách XNK Công ty Phụ tùng Cơ Giới Trường Hải, Trưởng bộ phận phụ trách tuyến Châu Âu hãng tàu Kline - Công ty liên doanh Vinabrige
- Từ tháng 01 năm 1999 đến tháng 05 năm 2002 : Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng Sản xuất Kinh doanh Công ty TNHH SXTM Minh Phúc
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.