Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Vũ Tiến Dương
|
Sinh năm :
|
07/04/1967
|
Số CMND :
|
011814666
|
Nguyên quán :
|
Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
|
Cư trú :
|
157/22 Đường D2, Văn Thánh, Phương 25, Quận Bình Thạnh , TPHCM
|
Điện thoại :
|
0903801530
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ -
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
PSD |
570,200 |
1.10% |
07/03/2024 |
7.3 |
PET |
478,216 |
0.448% |
18/01/2023 |
12.7 |
Tổng cộng : |
20.0 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
PSD
|
12,774,690 |
24.65% |
03/2017 |
163.5 |
PSD
|
12,774,690 |
24.65% |
04/2016 |
163.5 |
Tổng cộng : |
327.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cao cấp lý luận chính tri
- Thạc sỹ Quản lý kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2015 : Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PETROSETCO
kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PSD.
- Từ tháng 03 năm 2013 : Công ty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) - Chủ tịch HĐQT PSD
- Từ tháng 11 năm 2011 : Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS) - Phó tổng giám đốc Petrosetco; Chủ tịch POTS
- Từ tháng 10 năm 2009 đến ngày 10 tháng 04 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 11 năm 2011 : Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (Petrosetco) và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) - Phó tổng giám đốc Petrosetco; Chủ tịch POTS
- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 09 năm 2009 : Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển - PTSC - Giám đốc
- Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển (PTSC) - Phó Giám đốc
- Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 04 năm 2007 : Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại HCM - Phó trưởng chi nhánh
- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 01 năm 2003 : Chi nhánh Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí - PTSC - Trưởng phòng thương mại
- Từ tháng 03 năm 1999 đến tháng 12 năm 2001 : Chi nhánh Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí tại HCM - Tổ trưởng tổ thương mại
- Từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 03 năm 1999 : Chinh nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại HCM - Nhân viên tổ thương mại
- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 12 năm 1997 : XN Kỹ thuật Dầu khí Biển - PTSC - Tổ trưởng Tổ ứng cứu tràn dầu
- Từ tháng 07 năm 1995 đến tháng 12 năm 1996 : XN Kỹ thuật Dầu khí Biển - PTSC - Nhân viên tổ ứng cứu tràn dầu
- Từ tháng 06 năm 1944 đến tháng 07 năm 1995 : XN Nghiệp vụ Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển - PTSC - Nhân viên hành chính
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.