Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Võ Châu Hoàng
|
Sinh năm :
|
1974
|
Số CMND :
|
211466660
|
Nguyên quán :
|
Bình Định
|
Nơi sinh :
|
Hoài Ân - Bình Định
|
Cư trú :
|
Tổ 7, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
|
Điện thoại :
|
(059). 748 927
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Giao thông vận tải
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Bùi Pháp |
Chú |
DLG |
74,226,523 |
31/12/2020 |
134.4 |
_ |
_ |
DL1 |
25,509,632 |
09/02/2022 |
188.8 |
Nguyễn Thị Hương |
_ |
DL1 |
813,021 |
09/02/2022 |
6.0 |
_ |
_ |
DLG |
386,844 |
31/12/2020 |
0.7 |
Bùi Văn Hùng |
_ |
DLG |
3 |
30/06/2019 |
0.0 |
Võ Thị Bích Quyên |
Em |
DLG |
133,224 |
03/10/2018 |
0.2 |
Võ Thị Tường Vy |
Em |
DLG |
52,393 |
03/10/2018 |
0.1 |
Bùi Thị Dũng |
_ |
DL1 |
146,185 |
09/02/2022 |
1.1 |
Bùi Thị Bố |
_ |
DL1 |
774 |
09/02/2022 |
0.0 |
Bùi Thị Anh |
_ |
DL1 |
153,801 |
09/02/2022 |
1.1 |
_ |
_ |
DLG |
65,202 |
31/12/2020 |
0.1 |
Võ Thị Cẩm Nhung |
Em |
DL1 |
146,166 |
09/02/2022 |
1.1 |
Võ Châu Thành |
Em |
DL1 |
146,166 |
09/02/2022 |
1.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 02 năm 2008 đến ngày 25 tháng 06 năm 2013 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Từ tháng 02 năm 2008 đến ngày 25 tháng 05 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 01 năm 2008 : Giám đốc CTCP ĐT & PT dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai
- Từ năm 2006 đến tháng 11 năm 2007 : Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
- DLG: Thay đổi thành viên HĐQT và BKS sau ĐHCĐ thường niên 2013 (28/05/2013)
- DLG: Chị ông Võ Châu Hoàng - TV.HĐQT đã bán 40.000 cp (05/05/2011)
- DLG: Vi phạm CBTT của người có liên quan đến ông Võ Châu Hoàng (08/03/2011)
- ASM, DLG, BVH, HVX, PVD: Vi phạm công bố thông tin (08/03/2011)
- ASM, DLG, BVH, HVX, PVD: Vi phạm công bố thông tin (08/03/2011)
- ASM, DLG, BVH, HVX, PVD: Vi phạm công bố thông tin (08/03/2011)
- ASM, DLG, BVH, HVX, PVD: Vi phạm công bố thông tin (08/03/2011)
- ASM, DLG, BVH, HVX, PVD: Vi phạm công bố thông tin (08/03/2011)
- DLG: Em ông Võ Châu Hoàng - Thành viên HĐQT đã bán 3.300 cổ phiếu (23/02/2011)
- DLG: Chị Ông Võ Châu Hoàng - TV.HĐQT đăng ký bán 30.000 CP (24/01/2011)
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.