Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Tưởng Mạnh Biên
|
Sinh năm :
|
25/11/1973
|
Số CMND :
|
111646787
|
Nguyên quán :
|
N/A
|
Nơi sinh :
|
Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội
|
Cư trú :
|
Tảo Dương Văn, Ứng Hòa, Hà Nội
|
Trình độ :
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Cao đẳng Nông nghiệp
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Yến |
NLQ |
TSM |
1,000 |
31/12/2014 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Cao đẳng Nông nghiệp
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2008 : Phó chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 03 năm 2008 : Ủy viên HĐQT,Phó giám đốc Công ty CP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
- Từ tháng 07 năm 2003 đến tháng 12 năm 2004 : Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ - Công ty xi măng Tiên Sơn
- Từ tháng 09 năm 2002 đến tháng 06 năm 2003 : Phó phòng kỹ thuật công nghệ - Công ty xi măng Tiên Sơn
- Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 08 năm 2002 : Cán bộ Phòng kỹ thuật công nghệ, Công ty xi măng Tiên Sơn
- Từ tháng 05 năm 1998 đến tháng 12 năm 2000 : Nhân viên KCS, Phòng kỹ thuật công nghệ, Công ty xi măng Tiên Sơn
- Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 04 năm 1998 : Cán bộ kỹ thuật của Viện Pasteur Đà Lạt
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.