Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Mạnh Dũng
|
Sinh năm :
|
10/08/1961
|
Số CMND :
|
273445104
|
Nguyên quán :
|
Nam Định
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 06 năm 2012 : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Từ tháng 06 năm 2010 : Phó chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn
- Từ tháng 01 năm 2010 : Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu
khí Sài Gòn
- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 05 năm 2010 : Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn
- Từ tháng 09 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư KCN Dầu khí
IDICO Long Sơn
- Từ tháng 04 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa các công trình Dầu khí
- Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 03 năm 2006 : Phó giám đốc Xí nghiệp sửa chữa các công trình Dầu
khí
- Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 11 năm 2004 : Phó giám đốc Xí nghiệp kết cấu kim loại và lắp máy
công ty thiết kế và xây dựng Dầu khí
- Từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 10 năm 1998 : Đội trưởng đội lắp ráp số 1 Xí nghiệp kết cấu kim loại và lắp máy – Xí nghiệp liên hợp xây lắp Dầu khí
- Từ tháng 01 năm 1995 đến tháng 10 năm 1995 : Đội trưởng đội lắp ráp Xí nghiệp kết cấu thép – Xí nghiệp liên hợp xây lắp Dầu khí
- Từ tháng 01 năm 1987 đến tháng 12 năm 1994 : Cán bộ phòng LĐTL Xí nghiệp liên hợp xây lắp Dầu khí
- Từ tháng 10 năm 1984 đến tháng 09 năm 1986 : Cán bộ phòng kỹ thuật Xí nghiệp xây dựng số 1- Xí nghiệp liên hợp xây lắp Dầu khí
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.