Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Văn Sơn
|
Sinh năm :
|
11/06/1969
|
Nguyên quán :
|
Hải Hưng
|
Nơi sinh :
|
Thác Bà, Yên Bái
|
Cư trú :
|
L03-07, khu A, KĐT Dương Nội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
|
Điện thoại :
|
0433 545 068
|
Trình độ :
|
- Kỹ sư - Thạc sỹ
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Thảo |
Chị gái |
SJE |
6,240 |
30/06/2021 |
0.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Điện Tự động hóa
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 20 tháng 04 năm 2011 đến ngày 30 tháng 05 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà
- Từ ngày 04 tháng 07 năm 2008 đến ngày 26 tháng 04 năm 2011 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long
- Từ tháng 07 năm 2008 đến tháng 04 năm 2010 : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long
- Từ tháng 03 năm 2005 đến tháng 07 năm 2008 : Phó TGĐ Công ty, kiêm GĐ XN 11.5
- Từ tháng 07 năm 2002 đến tháng 03 năm 2005 : Phó TGĐ Công ty, kiêm GĐ XN 11.2
- Từ tháng 03 năm 2000 đến tháng 07 năm 2002 : GĐ XN 11.2 – Công ty Sông Đà 11, PGĐ Chi nhánh Công ty Sông Đà 11 tại Miền Nam
- Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 03 năm 2000 : Đội trưởng Đội điện thuộc Xí nghiệp xây lắp năng lượng Sông Đà 11
- Từ tháng 04 năm 1996 đến tháng 07 năm 1997 : Công tác tại Công ty Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11, Đội trưởng đội điện tại Công trường thủy điện Yaly
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.