Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lưu Văn Lấu
|
Sinh năm :
|
17/09/1956
|
Số CMND :
|
011.009.381
|
Nguyên quán :
|
Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội
|
Nơi sinh :
|
Ứng Hòa - Hà Tây
|
Cư trú :
|
Tổ 2, Cụm Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
|
Điện thoại :
|
(84-4) 5536 661 - 0912.391.399
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Hiệp |
Vợ |
VHL |
32,175 |
11/07/2017 |
0.4 |
_ |
_ |
VIM |
20,000 |
19/07/2024 |
0.4 |
_ |
_ |
VIT |
5,048 |
05/10/2023 |
0.1 |
Lưu Quang Ngọc |
Con trai |
VGC |
7,000 |
29/09/2023 |
0.3 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 10 năm 2008 : Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng
- Từ tháng 08 năm 2003 đến tháng 01 năm 2004 : Chuyên viên Chính Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng
- Từ tháng 01 năm 1998 đến tháng 07 năm 2003 : Kế toán trưởng Trường Trung cấp nghề Viglacera,và Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà
- Từ tháng 10 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997 : Kế toán trưởng Công ty Sứ Thanh Trì,Công ty Liên doanh Johnson Viglacera
- Từ tháng 10 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997 : Kế toán trưởng Công ty Sứ Thanh Trì,Công ty Liên doanh Johnson Viglacera.Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng
- Từ tháng 10 năm 1987 đến tháng 10 năm 1991 : Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty Gốm xây dựng Đại Thanh
- Từ tháng 06 năm 1981 đến tháng 09 năm 1987 : Cán bộ Liên hiệp gạch ngói sành sứ
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.