Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lương Thị Thúy Hà
|
Sinh năm :
|
21/06/1969
|
Số CMND :
|
090555417
|
Nguyên quán :
|
Thái Nguyên
|
Cư trú :
|
Tổ 19, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
|
Điện thoại :
|
0280.3858.508
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 21 tháng 04 năm 2019 đến ngày 01 tháng 06 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 đến ngày 08 tháng 01 năm 2018 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Từ ngày 23 tháng 11 năm 2016 đến ngày 01 tháng 08 năm 2017 : Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Từ tháng 04 năm 2016 đến 23/04/2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Đến ngày 01 tháng 01 năm 2012 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 đến 08 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- 1991 - 2008: Nhân viên kế toán - Công ty CP may Thái Nguyên
2008 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Trách nhiệm Kiểm soát tài chính, giám sát XNK
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.