Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Minh
|
Sinh năm :
|
09/01/1963
|
Số CMND :
|
001063022180
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải biển
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải biển
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 28 tháng 05 năm 2013 : Thành viên HĐQT - CTCP Vận tải biển Sài Gòn - SaigonShip (SGS)
- Từ ngày 17 tháng 05 năm 2021 đến ngày 01 tháng 08 năm 2023 : Phó Tổng Giám đốc - CTCP Vận tải biển Sài Gòn - SaigonShip (SGS) (Tái bổ nhiệm)
- Từ ngày 21 tháng 10 năm 2022 đến ngày 22 tháng 05 năm 2023 : Chủ tịch HĐQT - CTCP Vận tải biển Sài Gòn - SaigonShip (SGS)
- Từ ngày 28 tháng 04 năm 2021 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022 : Phó Chủ tịch HĐQT - CTCP Vận tải biển Sài Gòn - SaigonShip (SGS)
- Từ ngày 09 tháng 04 năm 2019 đến ngày 28 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT - CTCP Vận tải biển Sài Gòn - SaigonShip (SGS)
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.