Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đinh Ngọc Bình
|
Sinh năm :
|
13/12/1972
|
Số CMND :
|
012839287
|
Nguyên quán :
|
Gia Viễn - Ninh Bình.
|
Nơi sinh :
|
Gia Viễn - Ninh Bình.
|
Cư trú :
|
SN16/Ngõ 82 - Phố Phú Viên - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội.
|
Trình độ :
|
- Cử nhân nghệ thuật nội thất - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân nghệ thuật nội thất
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 15 tháng 05 năm 2015 đến ngày 07 tháng 11 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
- Từ ngày 19 tháng 12 năm 2014 đến ngày 16 tháng 10 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
- Đến ngày 19 tháng 12 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí
- 01/2000 - 12/2000: Công ty Cơ khí, Xây dựng và Lắp máy điện nước - Chuyên viên
01/2001 - 06/2003: Trung tâm Tư vấn Thiết kế công trình - Công ty Cơ khí, Xây dựng và Lắp máy Điện nước - Phó giám đốc Trung tâm 07/2003 - 05/2005: Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nước - Chuyên viên 07/2005 - 10/2007: Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà - Chuyên viên 10/2007 đến nay: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - Phó Tổng giám đốc
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.