Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Công Tứ
|
Sinh năm :
|
07/05/1963
|
Nguyên quán :
|
Nam Định
|
Trình độ :
|
- Cử nhân Tài chính-Kế toán - Đại học Tài chính Kế toán - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Học viên Kinh doanh - Bỉ
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
TPB
|
30,000,000 |
01.14% |
03/2018 |
499.5 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Đinh Thu Trang |
Vợ |
VNR |
26,270 |
11/09/2024 |
0.6 |
Phạm Thị Lụa |
Em gái |
VNR |
492 |
11/09/2024 |
0.0 |
Phạm Thị Hồng Gấm |
Em gái |
VNR |
10,853 |
11/09/2024 |
0.3 |
Trần Văn Phong |
Em rể |
TPB |
1,026,387 |
23/09/2024 |
17.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Học viên Kinh doanh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Đại học Tài chính Kế toán - Cử nhân Tài chính-Kế toán
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 05 năm 2009 đến ngày 02 tháng 11 năm 2020 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 04 năm 2009 : Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
- Từ năm 2000 đến tháng 12 năm 2004 : Phó Giám đốc Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
- Từ năm 1997 đến năm 2000 : Kế toán trưởng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
- Từ năm 1994 đến năm 1997 : Phụ trách phòng - Trưởng phòng Tài vụ kế toán Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
- Từ năm 1987 đến năm 1994 : Chuyên viên phòng Kế toán Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
- Từ năm 1986 đến năm 1987 : Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.