Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Huỳnh Văn Bảo
|
Sinh năm :
|
01/01/1963
|
Nguyên quán :
|
Trung Định, An Nhơn, H. An Nhơn, Bình Định
|
Nơi sinh :
|
An Nhơn, Bình Định
|
Cư trú :
|
69 Đ. Quanh Trung, Long Khánh, Đồng Nai
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
GVR
|
800,103,210 |
20.0% |
03/2020 |
29,123.8 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Huỳnh Thanh Hải |
Con trai |
GVR |
200 |
16/11/2023 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 09 năm 2004 : Giám đốc - Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình
- Từ tháng 09 năm 2004 đến ngày 01 tháng 03 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
- Từ tháng 09 năm 2004 đến ngày 12 tháng 04 năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
- Từ tháng 05 năm 2004 đến tháng 08 năm 2004 : P.Giám đốc - Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
- Từ tháng 07 năm 1994 đến tháng 04 năm 2004 : Kế toán trưởng - Công ty cao su Bà Rịa
- Từ năm 1984 đến tháng 06 năm 1994 : Chuyên viên - Công ty cao su Đồng Nai
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.