Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đoàn Thanh Việt
|
Sinh năm :
|
10/02/1971
|
Số CMND :
|
024637506
|
Nguyên quán :
|
Bình Dương
|
Cư trú :
|
74/74 Trương Quốc Dũng, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM
|
Trình độ :
|
- Cử nhân Kinh tế - Kiến trúc sư - Kỹ sư Xây dựng
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Kinh tế
- Kiến trúc sư
- Kỹ sư Xây dựng
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công;
Thành viên BKS Sacomreal
- Từ tháng 04 năm 2010 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Từ tháng 04 năm 2010 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Từ tháng 04 năm 2010 : Trưởng ban kiểm sóat Công ty Tòan Thịnh Phát
- Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 04 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát
- Từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 03 năm 2016 : Chủ tịch Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công;
Thành viên BKS Sacomreal
- Từ tháng 04 năm 2015 đến tháng 09 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
- Từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 04 năm 2010 : TGĐ Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát; Phó Chủ tịch TT Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát; Thành viên HĐQT trường THPT Lê Quý Đôn phụ trách Tài chính; Thành viên HĐQT trường THPT Trịnh Hoài Đức phụ trách Tài chính
- Từ năm 2005 đến tháng 06 năm 2008 : PTGĐ Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát; Phó Chủ tịch TT Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát; Thành viên HĐQT trường THPT Lê Quý Đôn phụ trách Tài chính; Thành viên HĐQT trường THPT Trịnh Hoài Đức phụ trách Tài chính
- Từ năm 2002 đến năm 2005 : PTGĐ Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát; Thành viên HĐQT trường THPT Lê Quý Đôn phụ trách Tài chính
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.