Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Hà Quan Dũng
|
Sinh năm :
|
10/05/1971
|
Số CMND :
|
270982401
|
Nơi sinh :
|
TP Biên Hòa
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
- Từ ngày 29 tháng 09 năm 2017 đến ngày 24 tháng 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
- Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 06 năm 2016 : Trưởng Ban quản lý chợ Long Thành, Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.
- Từ tháng 04 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013 : Phụ trách Phòng quản lý chợ Long Thành, Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
- Từ tháng 06 năm 2011 đến tháng 04 năm 2013 : Nhân viên Sàn giao dịch bất động sản, Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
- Từ tháng 06 năm 2006 đến tháng 05 năm 2011 : Phó Phòng kế toán- Tài vụ kiêm Phó Phòng HCTC, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
- Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 06 năm 2006 : Phó Phòng quản lý và khai thác quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
- Từ năm 1997 đến năm 2005 : Trưởng Phòng phục vụ khách hàng, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
- Từ năm 1995 đến năm 1997 : Phó Phòng bảo hiểm con người, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
- Từ năm 1993 đến năm 1995 : Lái xe Công ty TNHH CP Việt Nam
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.