Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Thị Thanh Nhàn
|
Sinh năm :
|
26/08/1974
|
Số CMND :
|
025626853
|
Cư trú :
|
220/76/6 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, TP HCM
|
Trình độ :
|
- Cử nhân - Cử nhân
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CLX
|
11,258,000 |
13.0% |
04/2017 |
173.4 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Anh văn
- Cử nhân Kinh tế luật
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
- Từ tháng 09 năm 2012 đến tháng 07 năm 2016 : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
- Từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 09 năm 2012 : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Dịch vụ Công ích TNXP - Lực lượng TNXP TPHCM
- Từ tháng 07 năm 2006 đến tháng 07 năm 2010 : Phó GĐ, Bí thư Đảng ủy Công ty Dịch vụ Công ích TNXP - Lực lượng TNXP TPHCM
- Từ tháng 06 năm 2002 đến tháng 07 năm 2006 : Phó Bí thư Đảng ủy (từ 2003 đến 11/2007), Trưởng phòng TCHC kiêm Phó chủ tịch CĐCS Công ty Dịch vụ Công ích TNXP - Lực lượng TNXP TPHCM
- Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 06 năm 2002 : Quyền trưởng phòng TCHC kiêm Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Dịch vụ Công ích TNXP - Lực lượng TNXP TPHCM
- Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 11 năm 2001 : Phó trưởng phòng TCHC Công ty Dịch vụ Công ích TNXP - Lực lượng TNXP TPHCM
- Từ tháng 08 năm 1998 đến tháng 04 năm 2000 : Nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích TNXP - Lực lượng TNXP TPHCM
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.