Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Ngô Văn Chăm
|
Sinh năm :
|
28/02/1959
|
Số CMND :
|
011348748
|
Cư trú :
|
số 493 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
|
Trình độ :
|
- Đại học Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Thị Phương |
Vợ |
CDG |
429,389 |
31/12/2020 |
0.9 |
Ngô Trung Hiếu |
Con trai |
CDG |
106,536 |
10/10/2022 |
0.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Kinh tế Quốc dân - Đại học Quản trị Kinh doanh
- Đại học Quốc gia Hà Nội - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2014 đến nay : TV HĐQT Công ty CP Cầu Đuống
- Từ tháng 05 năm 2009 đến tháng 04 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cầu Đuống
- Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 04 năm 2009 : Phó TGĐ Tổng Công ty ĐTPT hạ tầng đô thị (UDIC)
- Từ tháng 03 năm 1996 đến tháng 09 năm 2004 : GĐ Công ty ĐTXD và sản xuất Vật liệu Cầu Đuống
- Từ tháng 04 năm 1995 đến tháng 02 năm 1996 : Phó GĐ Công ty VLXD Cầu Đuống
- Từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 03 năm 1995 : Quản đốc PX Mai Lâm Công ty VLXD Cầu Đuống
- Từ tháng 01 năm 1992 đến tháng 09 năm 1994 : Trưởng phòng kế hoạch Công ty VLXD Cầu Đuống
- Từ tháng 08 năm 1988 đến tháng 12 năm 1991 : Phó quản đốc Phân xưởng Cơ điện Công ty VLXD Cầu Đuống
- Từ tháng 09 năm 1986 đến tháng 07 năm 1988 : Phó phòng vật tư Công ty VLXD Cầu Đuống
- Từ tháng 04 năm 1983 đến tháng 08 năm 1986 : Cán bộ Công ty VLXD Cầu Đuống
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.