Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phạm Hồng Minh
|
Sinh năm :
|
23/09/1975
|
Số CMND :
|
031037273
|
Nguyên quán :
|
xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
|
Cư trú :
|
số 17/39 Cát Cụt - P. An Biên - Lê Chân - TP. Hải Phòng
|
Trình độ :
|
- Thạc sỹ Kỹ thuật - Kỹ sư Thủy công - Cử nhân Kinh tế
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Kỹ thuật
- Cử nhân Kinh tế
- Kỹ sư Thủy công
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 26 tháng 06 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 đến ngày 09 tháng 07 năm 2019 : Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- 11/1997-09/2001: chuyên viên Phòng kỹ thuật công trình - Cảng Hải Phòng
09/2001-12/2010: Phó trưởng phòng kỹ thuật công trình - Cảng Hải Phòng 12/2010-09/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật công trình - Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 09/2005-05/2010: Phó bí thư chi bộ phòng Kỹ thuật Công trình - Cảng Hải Phòng 05/2010-nay: Bí thư chi bộ phòng Kỹ thuật công trình - Cảng Hải Phòng 08/2010-07/2015: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 28 nhiệm kỳ 2010-2015 - Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng 07/2015-nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty khóa 29 nhiệm kỳ 2015-2020 - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 09/2015-nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.