Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Văn Biên
|
Sinh năm :
|
15/03/1964
|
Nguyên quán :
|
Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên
|
Cư trú :
|
Tổ 8, P. Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang
|
Trình độ :
|
- Kỹ sư - Cử nhân
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Khai thác mỏ lộ thiên
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2006 : Phó Giám đốc CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, Phó Giám đốc Xí nghiệp Hợp doanh Hà Vân
- Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 02 năm 2006 : Phó Giám đốc CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Từ tháng 06 năm 2002 đến tháng 09 năm 2003 : Phó Giám đốc kiêm Quản đốc phân xưởng Khai thác quặng Antimon Mậu Duệ
- Từ tháng 09 năm 2000 đến tháng 05 năm 2002 : Quản đốc phân xưởng kiêm Giám đốc Điều hành mỏ Antimon
Mậu Duệ Yên Minh
- Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 03 năm 1999 : Phó Ban Xây dựng cơ bản
- Từ tháng 08 năm 1996 đến tháng 09 năm 1998 : Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật
- Từ tháng 09 năm 1995 đến tháng 07 năm 1996 : Quản đốc phân xưởng Khai thác quặng Antimon Mậu Duệ Yên Minh
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.