Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Như Thức
|
Sinh năm :
|
20/04/1978
|
Số CMND :
|
012733992
|
Nguyên quán :
|
Nam Định
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Hệ thống điện
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SDE |
100 |
0% |
31/07/2015 |
0.0 |
SEL |
12,500 |
0.25% |
31/12/2012 |
0.2 |
Tổng cộng : |
0.2 |
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SEL
|
113,400 |
02.27% |
05/2012 |
1.4 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 12 năm 2010 : Giám Ban quan quản lý Dự án Hòa Bình Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010 : Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 11
- Từ tháng 08 năm 2007 đến năm 2010 : Trưởng Phòng Dự án Công ty CP Sông Đà 11
- Từ tháng 08 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Phó Phòng Dự án Công ty CP Sông Đà 11
- Từ tháng 08 năm 2005 đến tháng 08 năm 2006 : Đội trưởng Đội xây lắp số 1
- Từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 08 năm 2005 : Nhân viên Phòng Dự án Công ty CP Sông Đà 11
- Từ tháng 06 năm 2001 đến tháng 10 năm 2001 : Nhân viên Phòng Dự án Công ty CP Sông Đà 11
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.