Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Thanh Sơn
|
Sinh năm :
|
12/05/1971
|
Số CMND :
|
024279145
|
Nguyên quán :
|
Hải Dương
|
Trình độ :
|
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Kỹ sư Lọc hóa dầu - Lý luận chính trị cao cấp
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
PCT
|
2,300,000 |
04.6% |
04/2016 |
29.0 |
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Kỹ sư Lọc hóa dầu
- Lý luận chính trị cao cấp
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 09 năm 2010 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Từ tháng 06 năm 2007 đến tháng 08 năm 2010 : Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn,Kiêm Chủ tịch Công Đoàn,Kiêm Giám đốc CN Côn Sơn thuộc Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Từ tháng 03 năm 2004 đến tháng 05 năm 2006 : Tổng Giám đốc,Chủ tịch Công ty CP Sản xuất thương mại va Dịch vụ Long Sơn
- Từ tháng 09 năm 2001 đến tháng 02 năm 2004 : Phó Tổng giám đốc, Kiêm Trưởng ban xây dựng định mức kinh tế kỹ thuậtCông ty Liên doanh Khoáng sản quốc tế Hải Tinh,Kiêm Chủ tịch HĐ Lương,Kiêm Trưởng ban phòng chống cháy nổ
- Từ năm 1988 đến tháng 08 năm 2001 : Cán bộ Công ty Phát triển Khoáng sản 6 – Bộ Công nghiệp
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.