Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Hoàng Trọng Kỷ
|
Sinh năm :
|
20/09/1958
|
Nguyên quán :
|
Quảng Ninh
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 01 năm 2005 : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04
- Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 12 năm 2004 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6.06
- Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 01 năm 2004 : Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.02 – Công ty Sông Đà 6
- Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002 : Cán bộ kỹ thuật – Công ty Sông Đà 6
- Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 12 năm 2000 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.06 – Công ty Sông Đà 6
- Từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 12 năm 1999 : Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 6.05 – Công ty Sông Đà 6.
- Từ tháng 05 năm 1993 đến tháng 12 năm 1995 : Quản đốc phân xưởng đá Chẹ – Nhà máy xi măng Sông Đà – Công ty xây dựng Sông Đà 6
- Từ tháng 09 năm 1983 đến tháng 04 năm 1993 : Nhân viên phòng kỹ thuật – Công ty công trình ngầm Sông Đà – Hoà Bình.
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.