Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đỗ Quang Khánh
|
Sinh năm :
|
11/03/1966
|
Số CMND :
|
011783831
|
Nguyên quán :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Cử nhân Bảo hiểm - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
|
CHỨC VỤ HIỆN TẠI |
Vị trí |
Tổ chức |
Thời gian bổ nhiệm |
Phó Chủ tịch HĐQT |
Công ty cổ phần KASATI (KST) |
|
Giám đốc |
CTCP Bảo hiểm bưu điện Đỗ Quang Khánh |
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
KST
|
338,090 |
05.64% |
05/2014 |
4.0 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Đỗ Thị Huân |
Em gái |
PTI |
79 |
31/12/2016 |
0.0 |
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
|
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
CTCP Bảo hiểm bưu điện Đỗ Quang Khánh | |
KST |
20,000 |
05/09/2024 |
0.2
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội - Cử nhân Bảo hiểm
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 04 năm 2011 : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện
- Từ tháng 09 năm 1998 đến tháng 03 năm 2011 : Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
- Từ tháng 04 năm 1994 đến tháng 09 năm 1998 : Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán - Thống kê Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Từ tháng 03 năm 1993 đến tháng 04 năm 1994 : Kế toán Tổng hợp Công ty Bánh kẹo Tràng An
- Từ tháng 12 năm 1992 đến tháng 03 năm 1993 : Kế toán Tổng hợp Công ty XNK Tổng hợp Hà Nội
- Từ tháng 10 năm 1991 đến tháng 11 năm 1992 : Kế toán trưởng Công ty TNHH Thực phẩm Công nghiệp C&E
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.