Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đỗ Như Tuấn
|
Sinh năm :
|
25/03/1969
|
Số CMND :
|
011500846
|
Cư trú :
|
Phòng 101-11 Đội Cung, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 05 tháng 05 năm 2017 đến ngày 22 tháng 01 năm 2020 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Từ tháng 07 năm 2015 đến ngày 05 tháng 05 năm 2017 : Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng FLC Faros
- 1996-1999: Trưởng chi nhánh Miền Bắc, chỉ huy trưởng công trình "The Liên West lake resort hotel" - Công ty xây dựng Miền Tây - Bộ xây dựng
2000-2007: Kỹ sư chính dự án Công trình xây dựng căn hộ cao cấp Syrena; Phó giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng BIM; Phó trưởng ban xây dựng - quy hoạch và quản lý đô thị, phụ trách công tác xây dựng các công trình dân dụng - Công ty Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long Quảng Ninh 2008-2010: Trưởng Ban quản lý dự án Flamingo Tower kiêm nhiệm Trưởng ban QLDA Flamingo Đại Lải - CTCP Đầu tư Hùng Vương 01/2014-12/2014: Phó giám đốc - Công ty TNHH MTV FLC Land 12/2014-07/2015: Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn FLC 07/2015-nay: Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Faros 04/2016-nay: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Xây dựng Faros
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.