Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Hồng Quang
|
Sinh năm :
|
17/12/1960
|
Số CMND :
|
011175434
|
Nguyên quán :
|
Tiên Lữ, Hưng Yên
|
Nơi sinh :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
P19B7, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phương Mai,Q. Đống Đa, Hà Nội
|
Điện thoại :
|
0974.219999
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Luyện kim - Đại học Bách khoa Hà Nội
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Mạnh Cường |
Em trai |
NHV |
255,000 |
16/06/2022 |
0.2 |
Nguyễn Ngọc Anh |
Con gái |
SVN |
22,000 |
31/12/2015 |
0.1 |
Nguyễn Thị Kim Nhung |
Vợ |
NHV |
42,500 |
16/06/2022 |
0.0 |
_ |
_ |
KSQ |
10,000 |
10/10/2014 |
0.0 |
Nguyễn Quốc Hưng |
Em trai |
KSQ |
6,000 |
10/10/2014 |
0.0 |
_ |
_ |
NHV |
5,100 |
16/06/2022 |
0.0 |
Nguyễn Thị Ngọc Huyền |
Em gái |
KSQ |
6,000 |
10/10/2014 |
0.0 |
_ |
_ |
NHV |
5,100 |
16/06/2022 |
0.0 |
Phan Thị Thanh Hà |
Em dâu |
KSQ |
60,000 |
10/10/2014 |
0.2 |
Nguyễn Tràng An |
Con trai |
NHV |
37,400 |
16/06/2022 |
0.0 |
Nguyễn Thị Kim Dung |
Con dâu |
NHV |
8,500 |
16/06/2022 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Bách khoa Hà Nội - Kỹ sư Luyện kim
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 11 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Solavina
- Từ tháng 10 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nam Hà Việt Thái
- Từ ngày 04 tháng 09 năm 2019 đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
- Từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến ngày 04 tháng 09 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SOLAVINA
- Từ ngày 29 tháng 05 năm 2015 đến ngày 03 tháng 11 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SOLAVINA
- Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015 : TV HĐQT Công ty CP Solavina
- Từ tháng 05 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014 : Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nam Hà Việt Thái
- Từ 1987 đến 1991 : Công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Quân sự Phòng không Không quân
Từ 1992 đến 2006 : Trợ lý TGĐ, Công ty TNHH Đầu tư TM & DV Chương Dương. Từ 06/2006 đến 01/2009: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh Từ 01/2009 đến Nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.