Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Trần Hiếu
|
Sinh năm :
|
03/08/1975
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 18 tháng 06 năm 2021 đến ngày 27 tháng 08 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SAMETEL
- Từ ngày 22 tháng 03 năm 2019 đến ngày 27 tháng 08 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SAMETEL
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.