Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Hoàng Cường
|
Sinh năm :
|
22/09/1972
|
Số CMND :
|
012816775
|
Nguyên quán :
|
Phú Sơn, Ba Vì, Hà Tây
|
Nơi sinh :
|
Hà nội
|
Cư trú :
|
Số 9 - 358/62 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ Kỹ thuật
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 05 năm 2012 : Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà 908 kiêm Phó TGĐ Công ty CP Sông Đà 9
- Từ tháng 05 năm 2009 đến tháng 03 năm 2011 : Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Đà 908
- Từ năm 2007 đến tháng 04 năm 2009 : Giám đốc chi nhánh Sông Đà 908 kiêm thành viên BKS Công ty CP Sông Đà 9
- Từ năm 2006 đến năm 2007 : Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP Sông Đà 9
- Từ năm 2004 đến năm 2006 : Phó giám đốc Chi nhánh Sông Đà 907
- Từ năm 2003 đến năm 2004 : Trưởng phòng kinh tế kỹ thuật đại diện Công ty Sông Đà 9 tại Tuyên Quang
- Từ năm 2002 đến năm 2003 : Phòng kỹ thuật Công ty Sông Đà 9
- Từ năm 2001 đến năm 2002 : Ban quản lý dự án Công ty Sông Đà 9
- Từ năm 1997 đến năm 2001 : Phòng dự án thị trưởng - Tổng Công ty Sông Đà
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.