Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Tấn Phát
|
Sinh năm :
|
03/03/1963
|
Số CMND :
|
330696195 / 79063013451
|
Nguyên quán :
|
Xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
|
Cư trú :
|
54/A6 đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
VLW
|
4,279,900 |
14.81% |
07/2017 |
119.8 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Tấn Đạt |
Con trai |
VLW |
2,500 |
07/08/2024 |
0.1 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 04 năm 2010 : Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước và Môi trường Mang Thít
- Từ tháng 05 năm 2009 : Thành viên HĐQT CTCP Cấp nước và Môi trường Cửu Long
- Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 05 năm 2016 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 03 năm 2008 đến tháng 12 năm 2012 : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 08 năm 2004 đến tháng 02 năm 2008 : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 06 năm 1995 đến tháng 07 năm 2004 : Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 03 năm 1994 đến tháng 05 năm 1995 : Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Công trình Đô thị Vĩnh Long
- Từ tháng 10 năm 1981 đến tháng 02 năm 1994 : Nhân viên kế toán Công ty Cấp nước Cửu Long
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.