Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đặng Tấn Chiến
|
Sinh năm :
|
12/10/1965
|
Số CMND :
|
331170844
|
Nguyên quán :
|
Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
|
Cư trú :
|
59/1 đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
|
Trình độ :
|
Thạc sỹ
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
VLW
|
17,119,600 |
59.24% |
07/2017 |
397.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 10 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Câp nước và Môi trường Bình Tân
- Từ tháng 06 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 04 năm 2010 : Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước và Môi trường Mang Thít
- Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 05 năm 2016 : Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 09 năm 2012 : Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 03 năm 2008 đến tháng 09 năm 2010 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 06 năm 1995 đến tháng _0 năm _2008 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cấp nước Vĩnh Long
- Từ tháng 01 năm 1991 đến tháng 05 năm 1995 : Cán bộ Kỹ thuật Công ty Công trình đô thị Vĩnh Long
- Từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 12 năm 1990 : Cán bộ Kỹ thuật Xí nghiệp cơ khí Xây dựng Cửu Long
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.