Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Phan Thanh Tùng
|
Sinh năm :
|
22/07/1970
|
Nơi sinh :
|
Hải Phòng
|
Trình độ :
|
- Cử nhân - Cử nhân - Kỹ sư - Thạc sỹ
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Bùi Thị Ngọc Lan |
Vợ |
PVS |
42,226 |
26/10/2023 |
1.8 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Thạc sỹ Quản lý kỹ thuật
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Cử nhân Anh văn
- Kỹ sư Khai thác máy tàu biển
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 06 năm 2013 : Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN
- Từ ngày 13 tháng 06 năm 2013 đến ngày 28 tháng 05 năm 2018 : Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Từ ngày 13 tháng 06 năm 2013 đến ngày 28 tháng 05 năm 2018 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến tháng 06 năm 2013 : Phó TGĐ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí VN
- Từ tháng 04 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 : Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải
- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 03 năm 2011 : Giám đốc Công ty dịch vụ cơ khí Hàng Hải
- Từ tháng 05 năm 5007 đến tháng 12 năm 2007 : Phó giám đốc Công ty dịch vụ Cơ khí Hàng Hải
- Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 05 năm 2007 : Phó giám đốc xí nghiệp Dịch vụ cơ khí Hàng Hải
- Từ tháng 08 năm 2001 đến tháng 01 năm 2002 : Phó phòng phụ trách Phòng thương mại, xí nghiệp Dịch vụ cơ khí Hàng Hải
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.