Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Thanh Hải
|
Sinh năm :
|
05/01/1976
|
Số CMND :
|
011955644
|
Nơi sinh :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
Hoa lan 4, Biệt thự 11, Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Vũ Cẩm La Hương |
Vợ |
IBC |
4,138,780 |
06/01/2022 |
7.0 |
Vũ Đông Hải |
Em vợ |
IBC |
37 |
01/04/2021 |
0.0 |
Trần Thị Lựu |
_ |
IBC |
21,756 |
12/03/2021 |
0.0 |
Trần Quốc Phổ |
Bố |
IBC |
10,656 |
12/03/2021 |
0.0 |
Trần Thị Lưu |
_ |
IBC |
21,756 |
29/05/2019 |
0.0 |
Trần Thị Minh Huệ |
_ |
IBC |
43,512 |
29/05/2019 |
0.1 |
Dương Văn Thành |
_ |
IBC |
2,175 |
29/05/2019 |
0.0 |
Trần Ngọc Sơn |
_ |
IBC |
493,905 |
29/05/2019 |
0.8 |
Tố Lan Phương |
_ |
IBC |
21,756 |
29/05/2019 |
0.0 |
Trần Thị Thanh Hà |
Em gái |
IBC |
217 |
29/05/2019 |
0.0 |
Nguyễn Hữu Hòa |
Em rể |
IBC |
217 |
29/05/2019 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Kỹ sư Công nghệ thông tin
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 03 năm 2012 đến nay : Phó TGĐ, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Apax Hoaldings
- Đến ngày 20 tháng 09 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
- Đến 30/05/2017 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holding
- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 01 năm 2015 : Chuyên viên-Công ty CP chứng khoán Maritime
- Từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011 : Giám đốc CNTT-Công ty Cổ phần chứng khoán Xuân Thành
- Từ tháng 03 năm 1999 đến tháng 12 năm 2010 : Phụ trách tin học-Công ty tài chính Bưu điện
- Từ tháng 03 năm 1998 đến tháng 03 năm 1999 : Chuyên viên-Công ty thông tin di động VMS
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.