Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đoàn Tường Triệu
|
Sinh năm :
|
26/11/1971
|
Nguyên quán :
|
Quảng Trị
|
Nơi sinh :
|
Quảng Trị
|
Cư trú :
|
Số 01 Khu C, Đường 31C, An Phú, Quận 2, TPHCM
|
Trình độ :
|
Cử nhân
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
NBB
|
1,050,000 |
01.05% |
04/2012 |
23.2 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Mậu Uyên Thao |
Vợ |
NBB |
1,000,000 |
24/07/2017 |
22.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 07 năm 2005 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Từ tháng 07 năm 2005 đến ngày 12 tháng 05 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Từ tháng 07 năm 2005 đến ngày 30 tháng 05 năm 2019 : Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Từ năm 2004 đến năm 2005 : Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 tại Bình Thuận
- Từ năm 2003 đến năm 2004 : Nhân viên Công ty 507 tại Cần Thơ, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty xây dựng công trình giao thông 586 tại Cần Thơ
- Từ năm 1995 đến năm 2003 : Nhân viên Công ty TNHH TM Đại Thanh
- Từ năm 1993 đến năm 1995 : Trưởng đại diện Công ty East West Auto Enterprise tại Tp.HCM
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.